Renseignements sur Yvonne Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Yvonne Schneider
Participations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005922793, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Maschinenbau AG, in Volketswil, CHE-107.899.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S.33, Publ. 5033446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Willi, von Dörflingen, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kümin, Karl, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Yvonne, von Dörflingen, in Greifensee, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rolf, von Dörflingen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Rita, von Dörflingen, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 4989458, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Maschinenbau AG, in Volketswil, CH-020.3.923.456-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 26, Publ. 4512378).
Statutenänderung:
14.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung sowie den Kauf, die Vermietung und den Verkauf von Maschinen aller Art, besonders für Maschinen für die Papier verarbeitende Industrie. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Lizenzen erwerben und veräussern, Vertretungen aller Art übernehmen, Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktien neu:
2'400 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 240 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Marty Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Willi, von Dörflingen, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Savognin, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schneider, Yvonne, von Dörflingen, in Greifensee, mit Einzelunterschrift [bisher:in Savognin].
Numéro de publication: 4739798, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Engineering AG, in Volketswil, CH-020.3.923.448-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2008, S. 19, Publ. 4486544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle;
Schneider, Yvonne, von Dörflingen, in Greifensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rita, von Dörflingen und Oberkulm, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zogg/Iten AG, Treuhandbüro, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.