Adresse
c/o Schneider Maschinenbau AG
Hölzliwisenstrasse 9
8604 Volketswil
Renseignements sur Schneider Engineering AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schneider Engineering AG
- Schneider Engineering AG à Volketswil est une Société anonyme du domaine «Fabrication d’autres machines et parties desquelles». Schneider Engineering AG est actif.
- Schneider Engineering AG a été fondée le 06.01.1984.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 18.12.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-108.139.346.
- Entreprises avec la même adresse comme Schneider Engineering AG: Qualicut AG, Schneider Maschinenbau AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Volketswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.923.448-9
IDE/TVA
CHE-108.139.346
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung sowie Kauf, Vermietung und Verkauf von Maschinen aller Art, besonders für Maschinen für die papier- und kunststoffverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäftetätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Taxalis Revisions GmbH | Winterthur | 13.05.2011 | 22.12.2015 | |
Taxalis Treuhand AG | Winterthur | 19.04.2011 | 12.05.2011 | |
Taxalis Treuhand AG Wetzikon | Wetzikon (ZH) | 19.11.2008 | 18.04.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schneider Engineering AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005912131, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Engineering AG, in Volketswil, CHE-108.139.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Willi, von Dörflingen, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rita, von Dörflingen und Oberkulm, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schneider, Rolf, von Dörflingen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3738481, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Engineering AG, in Volketswil, CHE-108.139.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rita, von Dörflingen und Oberkulm, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2833363, Registre du commerce Zurich, (20)
Schneider Engineering AG, in Volketswil, CHE-108.139.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2558359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Markus, von Weisslingen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.