Renseignements sur Peter Scheuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Scheuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5632014, Registre du commerce Nidwald, (150)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft Nidwalden, in Buochs, CH-150.5.000.011-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 13, Publ. 3997226).
Statutenänderung:
9.04.2010.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, insbesondere in Form von Arbeitsleistungen bei der Erstellung von Bauten und Anlagen sowie ihrer Verbesserung im ländlichen Raum. Sie kann zu diesem Zweck den gemeinsamen Einkauf von Materialien, Maschinen und Geräten besorgen und weitere im Interesse der Genossenschaft liegende Aufgaben erfüllen. Ferner kann die Genossenschaft Liegenschaften und Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Aufhebung der persönlichen Haftung der Genossenschafter] [gestrichen: Mit persönlicher Haftbarkeit der Mitglieder bis zu einem Höchstbetrag von CHF 3 000.--.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen in schriftlicher Form (Brief, E-Mail). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 25.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Theodor, von Buochs, in Buochs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuber, Peter, von Oberdorf NW, in Ennetmoos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Odermatt, Josef, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3997226, Registre du commerce Nidwald, (150)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft Nidwalden, in Buochs, CH-150.5.000.011-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 18.07.2003, S. 9, Publ. 1089892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler-Ambauen, Walter, von Buochs, in Buochs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann-Würsch, Anton, von Emmetten, in Seelisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied des Vorstandes;
Matter, Werner, von Engelberg, in Engelberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Paul, von Dallenwil, in Oberdorf NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amrhein, Werner, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuber, Peter, von Oberdorf NW, in Ennetmoos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathis, Roland, von Wolfenschiessen, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.