Renseignements sur Josef Walter Odermatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Josef Walter Odermatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005275501, Registre du commerce Nidwald, (150)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft Nidwalden, in Buochs, CHE-101.375.897, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, S.0, Publ. 1082621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Josef Walter, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Arnold, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Rotz, Erwin Oskar, von Kerns, in Kerns, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-150.9.000.024-5), in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbühl, Simon Petrus, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Alex, von Stans, in Oberdorf (NW), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barmettler, Thomas, von Ennetmoos, in Oberdorf (NW), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GISLER Treuhand & Beratung (CHE-112.751.378), in Walchwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2257227, Registre du commerce Nidwald, (150)
LANDI Unterwalden AG, in Stans, CHE-103.926.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Josef, von Schötz, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Hans Peter, von Ennetbürgen, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Niklaus Albert, von Sarnen, in Kägiswil (Sarnen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Küchler-Ettlin, Niklaus, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Epp, Stefan, von Silenen, in Ennetmoos, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Josef Walter, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1082621, Registre du commerce Nidwald, (150)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft Nidwalden, in Buochs, CH-150.5.000.011-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434268). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 25.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Josef, von Dallenwil, in Ennetmoos, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Paul, von Dallenwil, in Oberdorf NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Roland, von Wolfenschiessen, in Buochs, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Josef Walter, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Odermatt, Josef, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstad, Leo Anton, von Beckenried, in Wolfenschiessen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Arnold, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Rotz, Erwin Oskar, von Kerns, in Kerns, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-150.9.000.024-5), in Stans, Revisionsstelle.