Renseignements sur Jacques Salamin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jacques Salamin
Numéro de publication: 3111801, Registre du commerce Valais, (626)
AlpnetSystem Sàrl, à Sion, CHE-103.151.972, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 19.05.2011, Publ. 6169412).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associé et gérant et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Berthouzoz, Alain, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Blanc, Alexandre, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Boll, Christian, de Sion, à Grimisuat, associé et gérant, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Sermier, Pascal, de Arbaz, à Sion, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Grosclaude Patrick (CH-626.1.008.241-7), à Miège, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
IG Group SA (CHE-428.299.983), à Sion, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, président des gérants, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien, de Saxon, à Saillon, gérant et secrétaire, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3052555, Registre du commerce Valais, (626)
IG Group SA, à Sion, CHE-428.299.983, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2013, Publ. 7142228).
Modification des statuts:
13.06.2016, 10.08.2016.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre Amédée, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux;
Sermier, Pascal Clovis, de Arbaz, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Conthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien Dominique, de Saxon, à Saillon, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, administratrice, sans droit de signature;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature;
Jacquier, Frédéric, de Vérossaz, à Conthey, administrateur, sans droit de signature;
Marty, David, de Leuk, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Blanc, Alexandre Marc, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 2824505, Registre du commerce Valais, (626)
Géomètres Centre SA, à Sion, CHE-104.993.979, société anonyme (No. FOSC 155 du 14.08.2013, Publ. 1027423).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boll, Christian, de Sion, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Forré, Fabien, de Saxon, à Saillon, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire].