Renseignements sur Stany Luyet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stany Luyet
Numéro de publication: HR02-1004889038, Registre du commerce Valais, (626)
AlpnetSystem Sàrl, à Sion, CHE-103.151.972, société à responsabilité limitée (No. FOSC 201 du 17.10.2016, Publ. 3111801).
Modification des statuts:
01.05.2020. 01.05.2020.
Transformation:
capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00 par apport en espèces contre remise en échange à l'associée IG Group SA de 80 parts sociales de CHF 1'000.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 01.05.2020 et bilan au 31.12.2019 présentant des actifs de CHF 283'430.90 et des passifs envers les tiers de CHF194'670.42, soit un actif net de CHF 88'760.48 contre attribution à l'associée de 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 de valeur nominale, liées selon statuts, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
IG group Data solutions SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par courrier normal et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
IG Group SA (CHE-428.299.983), à Sion, associée.
Inscription ou modification de personne(s):
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président des gérants, avec signature collective à deux];
Forré, Fabien, de Saxon, à Saillon, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, secrétaire, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 3111801, Registre du commerce Valais, (626)
AlpnetSystem Sàrl, à Sion, CHE-103.151.972, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 19.05.2011, Publ. 6169412).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associé et gérant et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Berthouzoz, Alain, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Blanc, Alexandre, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Boll, Christian, de Sion, à Grimisuat, associé et gérant, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Sermier, Pascal, de Arbaz, à Sion, associé et gérant, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Grosclaude Patrick (CH-626.1.008.241-7), à Miège, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
IG Group SA (CHE-428.299.983), à Sion, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, président des gérants, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien, de Saxon, à Saillon, gérant et secrétaire, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3052555, Registre du commerce Valais, (626)
IG Group SA, à Sion, CHE-428.299.983, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2013, Publ. 7142228).
Modification des statuts:
13.06.2016, 10.08.2016.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre Amédée, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux;
Sermier, Pascal Clovis, de Arbaz, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Salamin, Jacques, de Anniviers, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Conthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Forré, Fabien Dominique, de Saxon, à Saillon, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Schmid, Emilie, de Brig-Glis, à Mont-Noble, administratrice, sans droit de signature;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Luyet, Stany, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature;
Jacquier, Frédéric, de Vérossaz, à Conthey, administrateur, sans droit de signature;
Marty, David, de Leuk, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Blanc, Alexandre Marc, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].