Renseignements sur Pierre Amédée Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Pierre Amédée Schmid
Numéro de publication: HR02-1004488009, Registre du commerce Valais, (626)
Hôtel Ma Vallée SA, à Mont-Noble, CHE-102.512.004, société anonyme (No. FOSC 206 du 24.10.2011, Publ. 6387806).
Nouvelle raison sociale:
Hôtel Ma Vallée SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.10.2018.
Inscription ou modification de personne(s):
Gabioud, Pierre, de Orsières, à Sion, administrateur et secrétaire, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, administrateur, avec signature collective à deux à deux avec le président, avec signature collective à deux avec le président];
Schmid, Pierre, de Mont-Noble, à Mont-Noble, président, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 4015721, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Tsébetta-Nax, à Mont-Noble, CHE-112.286.795, fondation (No. FOSC 229 du 25.11.2015, Publ. 2502311).
Modification de l'acte de fondation:
04.08.2017.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le vice-président;
Bruttin, Patrick, de Mont-Noble, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruttin, Gérard Bernard, de Mont-Noble, à Sierre, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rummel, Anne-Lise, de Servion, à Mont-Noble, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Barmaz, Ange Marie, de Mont-Noble, à Mont-Noble, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 3945749, Registre du commerce Valais, (626)
Télé Mont-Noble SA, à Mont-Noble, CHE-105.865.284, société anonyme (No. FOSC 235 du 03.12.2015, Publ. 2517937).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Mayor, Frédéric, de Mont-Noble, à Conthey, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Florey, Blaise, de Anniviers, à Grône, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Gaspoz, Patrice, de Saint-Martin (VS), à Saint-Martin (VS), administrateur, sans droit de signature.