Renseignements sur Jürg Rytz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Rytz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004967690, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Rudolf, von Oberdiessbach, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Raphael, von Ostermundigen, in Worb, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Daniel, von Schwarzenburg, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Beat, von Arni (BE), in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waber, Heinz, von Horrenbach-Buchen, in Uebeschi, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Daniel, von Belp, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 780220, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Oberwichtrach, Errichtung, Betrieb und Unterhalt einer Mehrzwecksportanlage gemäss dem 29. Titel des OR oder als Selbsthilfeorganisation usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 01.10.1997, S. 7187).
Statutenänderung:
25.06.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüfenacht, Werner, von Grosshöchstetten, in Rubigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler Revisionen AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riem, Bruno, von Mühledorf BE, in Oberwichtrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Josepha, von Buochs, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevag Treuhand- und Revisions AG, in Münsingen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Oberwichtrach, Errichtung, Betrieb und Unterhalt einer Mehrzwecksportanlage usw., Genossenschaft (SHAB Nr.86 vom 04.05.1995, S.2465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Kurt, von Sumiswald, in Niederwichtrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Walter, von Schangnau, in Oberwichtrach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Martin, von Münsingen, in Mühlethurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Jürg, von Bolligen, in Riggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Hans-Peter, von Innertkirchen, in Oberwichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jung, Eugen, von Luzern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Witschi Treuhand AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobi, Fritz, von Münchenbuchsee, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Andreas, von Biglen, in Freimettigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durand, Kurt, von Spiez, in Kiesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüfenacht, Werner, von Grosshöchstetten, in Rubigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beugger, Werner, von Interlaken, in Oberwichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Rolf, von Rüti bei Riggisberg und Luzern, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huwiler Revisionen AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.