Renseignements sur Beat Ryser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Ryser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beat Ryser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004968657, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Oberwichtrach, in Wichtrach, CHE-107.203.585, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717317).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Oberwichtrach in Liquidation.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: a) die allgemeine Förderung der Land- und Milchwirtschaft und die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Land- und Milchwirtschaft liegen;
b) Unterhalt und Vermietung der Liegenschaft;
c) Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum;
d) die Förderung beruflicher Kenntnisse der Mitglieder.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, per E-Mail oder Inserate im Anzeiger. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseyer, Kaspar, von Grosshöchstetten, in Wichtrach, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schlosswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Wälti, Hans-Ulrich, von Rüderswil, in Wichtrach, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Wichtrach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: HR02-1004967690, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Rudolf, von Oberdiessbach, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Raphael, von Ostermundigen, in Worb, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Daniel, von Schwarzenburg, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Beat, von Arni (BE), in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waber, Heinz, von Horrenbach-Buchen, in Uebeschi, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Daniel, von Belp, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3717317, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Oberwichtrach, in Wichtrach, CHE-107.203.585, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815783).
Domizil neu:
c/o Marcel Glauser, Hängertstrasse 6, 3114 Wichtrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Werner, von Wichtrach, in Wichtrach, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schüpbach, Andreas, von Mirchel, in Wichtrach, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Marcel, von Muri bei Bern, in Wichtrach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.