Renseignements sur Martha Rohner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martha Rohner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1070637, Registre du commerce Zurich, (20)
Frauen im Zentrum AG, in Zürich, CH-020.3.025.503-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2012, Publ. 6817388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenkeller, Meret, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Martha, von Oberegg, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Eva, von Olten, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Claudia, von Kirchberg SG, in Winkel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickel, Regula, von Bubikon, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Inez, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebner, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Charlotte, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattes, Gabriela, von Zug, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6300134, Registre du commerce Zurich, (20)
Frauen Dienstleistungs-, Gewerbe- und Kulturzentrum Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.025.503-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, S. 0, Publ. 6151362).
Statutenänderung:
20.06.2011.
Firma neu:
Frauen im Zentrum AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bereitstellung einer gesamtheitlichen Infrastruktur, die aktiven Frauen und Unternehmerinnen eine wirtschaftlich, kulturell und politisch erfolgreiche Tätigkeit ermöglicht. Die Aktiengesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten und vermieten und sämtliche Rechtsgeschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Aktiengesellschaft zu fördern;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Aktiengesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattes, Gabriela, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Martha, von Oberegg, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schumacher, Eva, von Olten, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5465898, Registre du commerce Zurich, (20)
Frauen Dienstleistungs-, Gewerbe- und Kulturzentrum Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.025.503-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 24, Publ. 4929138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bickel, Regula, von Bubikon, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Daniela C., von Rümikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Martha, von Oberegg, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattes, Gabriela, von Zug, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ducksch, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Eva, von Olten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weissenberger Kluser, Karin, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedenkeller, Meret, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviTrust Treuhand AG (CH-020.3.020.705-3), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Fasser & Leuenberger AG].