Renseignements sur Eva Schumacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eva Schumacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004790571, Registre du commerce Berne, (36)
Verein cfd Christlicher Friedensdienst, in Bern, CHE-106.111.940, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Eva, von Sins, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Ursina, von Rohrbach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehlmann, Therese Christine, von Menziken, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Carsten, von Herrliberg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2361411, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 14'863 vom 28.08.2015Verein cfd Christlicher Friedensdienst, in Bern, CHE-106.111.940, Verein (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351509).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Eva, von Sins, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Schuhmacher, Eva]. .
Numéro de publication: 1070637, Registre du commerce Zurich, (20)
Frauen im Zentrum AG, in Zürich, CH-020.3.025.503-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2012, Publ. 6817388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenkeller, Meret, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Martha, von Oberegg, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Eva, von Olten, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Claudia, von Kirchberg SG, in Winkel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickel, Regula, von Bubikon, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Inez, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebner, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Charlotte, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattes, Gabriela, von Zug, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].