Renseignements sur Thomas Rindisbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Rindisbacher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Rindisbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3575717, Registre du commerce Soleure, (241)
Raiffeisenbank Wasseramt Mitte Genossenschaft, in Derendingen, CHE-106.920.980, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382521).
Statutenänderung:
20.05.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Aeschi-Buchsi Genossenschaft', in Aeschi (SO) (CHE-106.935.059), gemäss Fusionsvertrag vom 09./23.01.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 326'434'614.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 316'308'754.03 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütler, Markus, von Schongau, in Luterbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Max, von Wynigen, in Derendingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheller, Benedikt, von Lenzburg, in Luterbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anderegg, Andreas, von Oberbipp, in Recherswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Gerhard, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerspacher Kilchenmann, Sonja, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Martin, von Lauperswil, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Stefan, von Pfaffnau, in Solothurn, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Thomas, von Recherswil, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Drei Höfe, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rindisbacher, Thomas, von Lauperswil, in Koppigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Donato, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Joder, Reto, von Muri bei Bern, in Etziken, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Burg, Christina, von Lommiswil, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4175184, Registre du commerce Soleure, (241)
Raiffeisenbank Aeschi Genossenschaft, in Aeschi SO, CH-251.5.000.061-9, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 19, Publ. 4003614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Hansruedi, von Bellach, in Aeschi SO, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindisbacher, Thomas, von Lauperswil, in Koppigen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter];
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Stellvertreter des Vorsitzenden der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2837542, Registre du commerce Soleure, (241)
Raiffeisenbank Aeschi, in Aeschi SO, CH-251.5.000.061-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 08.12.2003, S. 12, Publ. 2017650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi-Jäggi, Max, von Etziken, in Etziken, Mitglied und Aktuar des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Ulrich, von Seeberg, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruchti, Felix, von Rapperswil BE, in Inkwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kaufmann-Elsässer, Barbara, von Kirchberg SG und Leuzigen, in Niederönz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindisbacher, Thomas, von Lauperswil, in Koppigen, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Recherswil].