Renseignements sur Marc André Guggenbühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marc André Guggenbühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005543806, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG, in Herzogenbuchsee, CHE-233.112.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Albert, von Emmen, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofberger, Kathrin, von Teufen (AR), in Herzogenbuchsee, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Hans Peter, von Rapperswil (BE), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Marcel, von Trub, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004981251, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Immobilien AG, in Herzogenbuchsee, CHE-415.400.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106045).
Statutenänderung:
08.09.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Michael, von Thörigen, in Herzogenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Hans Peter, von Rapperswil (BE), in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofberger, Kathrin, von Teufen (AR), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Albert, von Emmen, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004900480, Registre du commerce Berne, (36)
Stadt-Café 20 GmbH, in Burgdorf, CHE-228.198.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Markus, von Heimiswil, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Patrick, von Ringgenberg (BE), in Schüpfen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Raiffeisenbank Region Burgdorf Genossenschaft (CHE-105.906.339), in Burgdorf, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bomio, Enrico, von Bellinzona, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggenbühler, Marc André, von Basel, in Niederönz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Yves, von Ferenbalm, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.