Renseignements sur KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG
- KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG à Herzogenbuchsee est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG est actif.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 31.08.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-233.112.196.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: KREUZ Herzogenbuchsee Betriebs AG, KREUZ Herzogenbuchsee Immobilien AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Eva Gauch-Ettlin,
Iris Grütter,
Urs Niggli,
Marcel Siegenthaler,
Marc André Guggenbühler
les plus récents personnes habilitée à signer
Eva Gauch-Ettlin,
Iris Grütter,
Urs Niggli,
Marcel Siegenthaler,
Marc André Guggenbühler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.05.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Herzogenbuchsee
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.063.617-8
IDE/TVA
CHE-233.112.196
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 13.05.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005827501, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG, in Herzogenbuchsee, CHE-233.112.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Kathrin, von Teufen (AR), in Herzogenbuchsee, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Hans Peter, von Rapperswil (BE), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Eva, von Niederwil (AG), in Attiswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grütter, Iris, von Kriens, in Seeberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Urs, von Wolfwil, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005543806, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG, in Herzogenbuchsee, CHE-233.112.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Albert, von Emmen, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofberger, Kathrin, von Teufen (AR), in Herzogenbuchsee, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Hans Peter, von Rapperswil (BE), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Marcel, von Trub, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004739532, Registre du commerce Berne, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG, in Herzogenbuchsee, CHE-233.112.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Michael, von Thörigen, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Eva, von Niederwil (AG), in Attiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.