Renseignements sur Doris Pensa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Doris Pensa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1198797, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rappstiftung, in Riehen, CH-270.7.001.301-3, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 7, Publ. 5215098).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungi, Pfr. Paul, von Köniz, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantli, Peter, von Dübendorf, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forcart, Simone, von Riehen und Basel, in Riehen, Präsidentin der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemmenmeier, Martin, von Riehen und Wuppenau, in Riehen, Präsident der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holder, Martina, von Villmergen, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pensa, Doris, von Basel, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4246952, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Genossenschaft St. Jakob-Arena, in Münchenstein, CH-280.5.002.645-7, In gemeinsamer Selbsthilfe Schaffung einer ganzjährig nutzbaren Eissportanlage für die eissportinteressierte Bevölkerung, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2004, S. 5, Publ. 2327154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Anna, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RMT Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle;
Brode, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pensa, Doris, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüssel, Andreas genannt Andi, von Pratteln und Sumiswald, in Frenkendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Christian, von Niederbüren, in Oberwil BL, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG, in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3571562, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Musfeld Kran AG, in Basel, CH-270.3.012.978-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 7, Publ. 2888186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pensa, Doris, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.