Renseignements sur Stefano Omari
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefano Omari
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2569577, Registre du commerce Zoug, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068305).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Heselton, Mark, kanadischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5939502, Registre du commerce Zurich, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CH-020.3.910.936-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 27, Publ. 5528854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Constantin Suisse SA, in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.002.685-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5528854, Registre du commerce Zurich, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CH-020.3.910.936-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2007, S. 23, Publ. 4197828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienert, Dr. Xavier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Courteille, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazraani, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in St. Germain-en-Laye (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.