Renseignements sur Jean-François Le Martret
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean-François Le Martret
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004731155, Registre du commerce Zurich, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CHE-103.904.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estampes, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in La Teste-de-Buch (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004726475, Registre du commerce Zoug, (170)
Guerbet Imaging Switzerland AG, in Zug, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, S.0, Publ. 2863189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estampes, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in La Teste-de-Buch (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2569577, Registre du commerce Zoug, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068305).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Heselton, Mark, kanadischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.