Stefano Omari
domicilié à Zürich, de Locarno Mandats actifs: Guerbet Imaging Switzerland AG, Guerbet AG Connecté à: Jérôme Estampes, Adriano Vitor Mendes Caldas, Jérôme Estampes Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefano Omari" à jour.Vous suivez maintenant "Stefano Omari".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefano Omari" à jour.Vous suivez maintenant "Stefano Omari".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefano Omari
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefano Omari
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Stefano Omari
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefano Omari
Numéro de publication: 2569577, Registre du commerce Zoug, (170)
Mallinckrodt AG, in Steinhausen, CHE-189.091.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068305).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budenholzer, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chesterfield (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haselhorst, Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barlow, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Catterson, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karl, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Heselton, Mark, kanadischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carney, John, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Martret, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5939502, Registre du commerce Zurich, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CH-020.3.910.936-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 27, Publ. 5528854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Constantin Suisse SA, in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.002.685-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5528854, Registre du commerce Zurich, (20)
Guerbet AG, in Zürich, CH-020.3.910.936-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2007, S. 23, Publ. 4197828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienert, Dr. Xavier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omari, Stefano, von Locarno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Courteille, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazraani, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in St. Germain-en-Laye (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.