Renseignements sur Helen Oesterle-Markwalder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helen Oesterle-Markwalder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6584166, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hertsch & Cie AG, in Gachnang, CH-440.9.015.814-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2002, S. 13, Publ. 747796).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.911.590-8.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesterle-Markwalder, Hansjürg, von Bern, in Stäfa, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Oesterle-Markwalder, Helen, von Bern, in Stäfa, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Herdern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 747796, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hertsch & Cie AG, in Gachnang, Alte Landstrasse 34, 8546 Islikon, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Hertsch & Cie AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
18.02.1970 [letzte Publikation: SHAB Nr. 14 vom 20.01.2000, S. 424].
Zweck Hauptsitz:
Handel mit und Verarbeitung von Stahlwerks- und Hüttenprodukten sowie Handel mit Maschinen, Werkzeugen und anderen industriellen Erzeugnissen.
Eingetragene Personen:
Oesterle-Markwalder, Hansjürg, von Bern, in Stäfa, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Oesterle-Markwalder, Helen, von Bern, in Stäfa, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Herdern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Hertsch & Cie AG, in Z ü r i c h, Handel mit und Verarbeitung von Stahlwerks- und Hüttenprodukten sowie Handel mit Maschinen, Werkzeugen und anderen industriellen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.1998, S. 2696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Bühler & Co Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Ferk, Marcel, von Unterengstringen, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rampa, Stephan, von Poschiavo, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesterle-Markwalder, Hansjürg, von Bern, in Stäfa, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Oesterle-Markwalder, Helen, von Bern, in Stäfa, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Wolfisberg, Jürg, von Rapperswil SG und Sins, in Eschenbach SG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Graul, Dieter, von Mönchaltorf, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Herdern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sidler, Rosa, von Hünenberg, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
TTR Turica Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.