Renseignements sur Martin Kübler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Kübler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Kübler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006032891, Registre du commerce Zurich, (20)
Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005887212, Registre du commerce Zurich, (20)
Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, S.0, Publ. 1551885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005710451, Registre du commerce Zurich, (20)
JOKU Services GmbH, bisher in Gachnang, CHE-238.234.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168571).
Statutenänderung:
15.03.2023.
Sitz neu:
Mettmenstetten.
Domizil neu:
Im Böni 18, 8932 Mettmenstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].