Renseignements sur Hugo Nuss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hugo Nuss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004799351, Registre du commerce Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dick, Kathrin Patrizia, von Grossaffoltern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howald, Patrik, von Thörigen, in Knonau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3848353, Registre du commerce Zurich, (20)
Dextra Versicherungen AG, in Zürich, CHE-370.643.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3839921).
Statutenänderung:
19.10.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb jeder Art von Versicherungen, ausgenommen die Lebensversicherung, sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, wobei der Betrieb von versicherungsfremden Geschäften ausgeschlossen ist.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie Einberufungen von Generalversammlungen erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB und durch elektronische oder schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Lukas, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Dieter, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3263155, Registre du commerce Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Sandra, von Müntschemier, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Niklaus, Sandra];
Buchs, Daniel, von Jaun, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Kathrin Patrizia, von Grossaffoltern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czeszak, Nadja Franzisca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Alexander Claudio, von Münchwilen TG, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.