Renseignements sur Nadja Franzisca Czeszak
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nadja Franzisca Czeszak
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4242665, Registre du commerce Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930313).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 4'253'030.00 [bisher: CHF 3'264'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'253'030.00 [bisher: CHF 3'264'000.00].
Aktien neu:
425'303 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 326'400 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2018 die mit Beschluss vom 06.12.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.12.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Czeszak, Nadja Franzisca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howald, Patrik, von Thörigen, in Knonau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pan, Miguel, von Val-de-Travers, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3263155, Registre du commerce Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Sandra, von Müntschemier, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Niklaus, Sandra];
Buchs, Daniel, von Jaun, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nuss, Hugo, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Kathrin Patrizia, von Grossaffoltern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czeszak, Nadja Franzisca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Alexander Claudio, von Münchwilen TG, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.