Renseignements sur Claudia Mattern
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Mattern
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6362726, Registre du commerce Nidwald, (150)
Mattern Research AG, in Stans, CH-150.3.002.665-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 14, Publ. 5044894).
Firma neu:
Mattern Research AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christen und Zobrist Treuhand AG, Achereggstrasse 10, 6362 Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattern, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Othmar, von Ennetbürgen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 941894, Registre du commerce Nidwald, (150)
CUM Taste Masking AG, in Stans, Entwicklungs-, Erprobungs-, Herstellungs-, Verkaufs- und Beratungstätigkeiten für Arzneimittel und deren Wirkstoffe, Naturheilstoffe, Heil- und Hilfsmittel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 9, Publ. 390020).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Firma neu:
CUM Vet-Pharma AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.03.2003 werden 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Dr. Othmar, von Trub, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Boniswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marison, Ian William, britischer Staatsangehöriger, in Echandens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattern, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Gabriel, Othmar, von Ennetbürgen, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Benjamin, von Villmergen und Schlieren, in Rifferswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mattern, Dr. Claudia, deutsche Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.