Renseignements sur Dr. Christoph Heinzen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christoph Heinzen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005940991, Registre du commerce Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005877979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan R., von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005822613, Registre du commerce Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802002).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borowka, Dr. Sophia Carola, deutsche Staatsangehörige, in Schlieren, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005523745, Registre du commerce Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427006).
Statutenänderung:
22.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Dr. Silvio, von Morschach, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Daniel, von Madiswil, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.