Renseignements sur Maria Maten Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Maria Maten Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3887629, Registre du commerce Zurich, (20)
UB Sports GmbH, in Horgen, CHE-113.040.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855760).
Statutenänderung:
15.11.2017.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
Weberrütistrasse 5, 8833 Samstagern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere Sport- und Freizeitartikeln und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maten Bühler, Maria, von Grüsch und Matten bei Interlaken, in Richterswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hirzel].
Numéro de publication: 2580589, Registre du commerce Berne, (36)
LS Outdoors GmbH, in Interlaken, CHE-116.350.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2015, Publ. 2571827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maten Bühler, Maria, von Matten bei Interlaken, in Hirzel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Kirchhofer AG, in Interlaken, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JUKI GmbH ( CHE-237.805.625), in Sachseln, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numéro de publication: 7075440, Registre du commerce Berne, (36)
LS Outdoors GmbH, in Interlaken, CH-036.4.049.331-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6138596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottens, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Kirchhofer, Stefan, von Auenstein, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buckingham, Paris James, australischer Staatsangehöriger, in Unterseen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Buckingham, Paris James, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 45 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brunner, Judith, von Iseltwald, in Matten bei Interlaken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Maten Bühler, Maria, von Matten bei Interlaken, in Hirzel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Kirchhofer AG (CH-092.3.001.964-1), in Interlaken, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Sachseln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.