Renseignements sur Judith Regina Brunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Judith Regina Brunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006113773, Registre du commerce Berne, (36)
Passaparola Matten AG, in Matten bei Interlaken, CHE-253.401.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291483).
Firma neu:
Passaparola Matten AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess-Alpiger, Doris, von Wildhaus-Alt St. Johann und Wald (AR), in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wildhaus-Alt St. Johann und Wald (AR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Judith Regina, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005291483, Registre du commerce Berne, (36)
Passaparola Matten AG, in Matten bei Interlaken, CHE-253.401.410, Klostergässli 28, 3800 Matten b. Interlaken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf von Textilien und Accessoires. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spiess-Alpiger, Doris, von Wildhaus-Alt St. Johann und Wald (AR), in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Judith Regina, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005092923, Registre du commerce Berne, (36)
Passaparola Interlaken GmbH, in Interlaken, CHE-104.787.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, S.0, Publ. 6335562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey-Cortesi, Veronica, von Muri AG und Buttwil, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Frey, Paul, von Muri AG, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Judith Regina, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Brunner, Adrian Christoph, von Iseltwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Terry Roger, von Ingenbohl, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.