Renseignements sur Hakan Loob
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hakan Loob
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005256517, Registre du commerce Zoug, (170)
Champions Hockey League (CHL) AG, in Zug, CHE-145.851.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940589).
Statutenänderung:
15.06.2021. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loob, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstadt (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgren, Jörgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Södertälje (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reindl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehiste, Kaarel Bernhard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4324777, Registre du commerce Zoug, (170)
Champions Hockey League (CHL) AG, in Zug, CHE-145.851.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749733).
Statutenänderung:
19.06.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ternbom, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Kungsbacka (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasel, René, von Tafers, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Peter, von Kaltbrunn, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loob, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstadt (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reindl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.