Renseignements sur Anders Ternbom
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anders Ternbom
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4324777, Registre du commerce Zoug, (170)
Champions Hockey League (CHL) AG, in Zug, CHE-145.851.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749733).
Statutenänderung:
19.06.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ternbom, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Kungsbacka (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasel, René, von Tafers, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Peter, von Kaltbrunn, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loob, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstadt (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reindl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1215249, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'726 vom 08.11.2013European Ice Hockey Club Competition (EICC) AG, in Zürich, CH-020.3.039.545-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2013, Publ. 1176835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ternbom, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Kungsbacka (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Tembom, Anders]. .