Renseignements sur Christian Valdemar Vinge Leisner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Valdemar Vinge Leisner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006032937, Registre du commerce Zurich, (20)
PhysioBalance Thalwil GmbH, in Thalwil, CHE-356.601.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Julie, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: dänische Staatsangehörige];
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: dänischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1005585119, Registre du commerce Zurich, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, von Thalwil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Biswas, Swethajit, britischer Staatsangehöriger, in Newmarket (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004612337, Registre du commerce Zurich, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565027).
Statutenänderung:
03.04.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Aktien neu:
211'110 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 180'360 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borras Porras, Leonardo, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Konstantin, von Zürich, in Zollikon, Direktor, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].