Christian Valdemar Vinge Leisner
domicilié à Thalwil, de Thalwil Mandats actifs: PhysioBalance Thalwil GmbH, CDR-Life AG Connecté à: Julie Leisner, Joshua Resnick, Mahieddine El Mahdi Ainouche et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Valdemar Vinge Leisner" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Valdemar Vinge Leisner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Valdemar Vinge Leisner" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Valdemar Vinge Leisner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Valdemar Vinge Leisner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Valdemar Vinge Leisner
Exploitation des etablissements généraux de santé
Recherche et développement
Exploitation des etablissements généraux de santé
Recherche et développement
Personnes privées avec le nom Christian Valdemar Vinge Leisner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Valdemar Vinge Leisner
Numéro de publication: HR02-1006032937, Registre du commerce Zurich, (20)
PhysioBalance Thalwil GmbH, in Thalwil, CHE-356.601.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Julie, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: dänische Staatsangehörige];
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: dänischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1005585119, Registre du commerce Zurich, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, von Thalwil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Biswas, Swethajit, britischer Staatsangehöriger, in Newmarket (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004612337, Registre du commerce Zurich, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565027).
Statutenänderung:
03.04.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Aktien neu:
211'110 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 180'360 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borras Porras, Leonardo, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Konstantin, von Zürich, in Zollikon, Direktor, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].