Renseignements sur Benjamin Lack
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Benjamin Lack
Numéro de publication: HR02-1005768973, Registre du commerce Berne, (36)
ChaufferAuBois Sàrl, à Moutier, CHE-152.166.921, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2016, Publ. 3243299).
Nouvelle raison sociale:
ChaufferAuBois Sàrl en liquidation.
Autres adresses:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2503 Biel/Bienne. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 05.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle];
Lack, Sibylle, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée, avec signature individuelle];
BVConsult SA (CHE-412.528.209), à Biel/Bienne, liquidatrice.
Numéro de publication: 4198391, Registre du commerce Berne, (36)
Stûv Helvetica SA, à Moutier, CHE-106.575.647, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2016, Publ. 2720659).
Modification des statuts:
28.03.2018.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2502 Biel/Bienne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Vincent, de Les Genevez (JU), à Nods, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3519549, Registre du commerce Berne, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2016, Publ. 3125361).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, vice-président, avec signature individuelle;
Lack-Bonjour, Monique, de Obergösgen, à Moutier, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lab, Dimitri, de Les Bois, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].