Renseignements sur Lack Cheminées SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lack Cheminées SA
- Lack Cheminées SA est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Moutier.
- La direction de l’entreprise Lack Cheminées SA qui a été fondée le 20.08.2009, se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 03.06.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise Lack Cheminées SA est inscrite sous l’IDI CHE-115.017.300.
- Entreprises avec la même adresse: Cheminées Lab Sàrl, Lab Holding Sàrl.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.08.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Moutier
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.045.467-1
IDE/TVA
CHE-115.017.300
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: exploitation d'une entreprise de construction de cheminées. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières et commerciales, se rattachant directement ou indirectement à son but et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires. Elle peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA | Delémont | 05.04.2012 | 14.07.2019 | |
Revisia AG | Biel/Bienne | 26.08.2009 | 04.04.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lack Cheminées SA
Numéro de publication: HR02-1005204235, Registre du commerce Berne, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 134 du 15.07.2019, Publ. 1004675416).
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00]. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Numéro de publication: HR02-1004675416, Registre du commerce Berne, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 92 du 12.05.2017, Publ. 3519549). Selon déclaration du 26.06.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: 3519549, Registre du commerce Berne, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2016, Publ. 3125361).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, vice-président, avec signature individuelle;
Lack-Bonjour, Monique, de Obergösgen, à Moutier, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lab, Dimitri, de Les Bois, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.