Renseignements sur Roger Koller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Koller
Dernières notifications FOSC pour Roger Koller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004514752, Registre du commerce Zurich, (20)
Kosmetik-Akademie Zürich GmbH, in Zürich, CHE-192.374.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1197597).
Statutenänderung:
07.11.2018.
Firma neu:
RKT R. Koller Treuhand GmbH.
Domizil neu:
Franklinstrasse 21, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Führen eines Treuhandbüros, insbesondere mit Dienstleistungen von Buchhaltungen, Firmengründungen, Steuerberatungen sowie Erbschaftsangelegenheiten. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die im Zusammenhang mit dem Zweck des Unternehmens stehen. Ebenso kann sie sich an anderen Unternehmen beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten als auch Grundeigentum, Konzessionen, Patente, Lizenzen und sonstige immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Arrigo, Gaetano, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
D'Arrigo, Eveline Christa, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Roger, von Appenzell, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2301431, Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf (SBD), in Dübendorf, CHE-102.334.702, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984685).
Statutenänderung:
27.03.2015.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert. Die Genossenschaft erstellt und vermietet preisgünstige Wohnungen in erster Linie an ihre Mitglieder. Sie kann zu diesem Zwecke Grundstücke und Liegenschaften erwerben. Die Grundstücke und Häuser der Genossenschaft sind grundsätzlich unverkäuflich. Die Genossenschaft hält ihre Gebäude in gutem baulichem Zustand und erneuert sie periodisch. Wohnraum und Zahl der Benützer sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhard, René, von Wallisellen, in Dübendorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar];
Schweizer, Jürg, von Degersheim, in Dübendorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar];
Amstad, Nadja, von Appenzell, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Büeler, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Protokollführerin und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Koller, Roger, von Appenzell, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.958.063), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.918.826-2)].
Numéro de publication: 7187090, Registre du commerce Zurich, (20)
putzfrauen mit VERTRAUEN, Roger Koller, in Dübendorf, CH-020.1.065.870-9, Bergstrasse 4, 8600 Dübendorf, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Reinigung, Besorgungen und Entsorgungen und Administration.
Eingetragene Personen:
Koller, Roger, von Appenzell, in Dübendorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift.