Renseignements sur Yvonne Büeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Büeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2301431, Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf (SBD), in Dübendorf, CHE-102.334.702, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984685).
Statutenänderung:
27.03.2015.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert. Die Genossenschaft erstellt und vermietet preisgünstige Wohnungen in erster Linie an ihre Mitglieder. Sie kann zu diesem Zwecke Grundstücke und Liegenschaften erwerben. Die Grundstücke und Häuser der Genossenschaft sind grundsätzlich unverkäuflich. Die Genossenschaft hält ihre Gebäude in gutem baulichem Zustand und erneuert sie periodisch. Wohnraum und Zahl der Benützer sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhard, René, von Wallisellen, in Dübendorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar];
Schweizer, Jürg, von Degersheim, in Dübendorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar];
Amstad, Nadja, von Appenzell, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Büeler, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Protokollführerin und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Koller, Roger, von Appenzell, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.958.063), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.918.826-2)].
Numéro de publication: 6775324, Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf (SBD), in Dübendorf, CH-020.5.901.429-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 27, Publ. 5664860).
Statutenänderung:
25.02.2011, 23.03.2012.
Anteilscheine neu:
CHF 100.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zosso, Richard, von St. Antoni und Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutz, Bruno, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstad, Nadja, von Appenzell, in Maur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Roger, von Appenzell, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Volketswil].
Registre du commerce Zurich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf, in D ü b e n d o r f , Bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.1995, S. 3155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epper, Max, von Hohentannen TG, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Anita, von Degersheim, in Dübendorf, Mitglied und Protokollführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied und Protokollführerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leonhard, René, von Wallisellen, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.