Renseignements sur Paul Koch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Paul Koch
Participations
Dernières notifications FOSC pour Paul Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005105749, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729579).
Statutenänderung:
30.11.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Bernhard, von Obersiggenthal, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Paul, von Büttikon, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Martin, von Feusisberg, in Niederrohrdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weidel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004729579, Registre du commerce Argovie, (400)
ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT BELLIKON-HAUSEN, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736757).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Firma neu:
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, durch elektronische Medien oder durch Publikation im amtlichen Organ der Gemeinde Bellikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Paul, von Büttikon, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specht, Peter, von Schaffhausen, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beez, Rudolf, von Arosa, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Elena, von Zürich, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Bernhard, von Obersiggenthal, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Argovie, (400)
ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT BELLIKON-HAUSEN, in B e l l i k o n, Beschaffung und Verteilung von Energie aller Art usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09. 1998, S. 6174).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Paul, von Büttikon, in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Bellini, Arnaldo, von Obersiggenthal, in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].