Renseignements sur Rudolf Beez
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Beez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005821207, Registre du commerce Argovie, (400)
LWL Rohrdorferberg AG, in Bellikon, CHE-263.748.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004485031).
Statutenänderung:
07.07.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 07.07.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beez, Rudolf, von Arosa, in Bellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Weidel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1004729579, Registre du commerce Argovie, (400)
ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT BELLIKON-HAUSEN, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736757).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Firma neu:
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, durch elektronische Medien oder durch Publikation im amtlichen Organ der Gemeinde Bellikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Paul, von Büttikon, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specht, Peter, von Schaffhausen, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beez, Rudolf, von Arosa, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Elena, von Zürich, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Bernhard, von Obersiggenthal, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].