Renseignements sur Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen
- Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen est une Société coopérative basée à Bellikon. Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen appartient au secteur «Production et approvisionnement en électricité» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 8 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 15.02.2023.
- L’organisation Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen est inscrite sous l’IDI CHE-103.371.887.
Direction (8)
les plus récents membres de l'administration
Stefan Hügli,
Arnaldo Giovanni Battista Bellini,
Andreas Joachim Hans Weidel,
Martin Mächler,
Elena Ritter
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefan Hügli,
Arnaldo Giovanni Battista Bellini,
Andreas Joachim Hans Weidel,
Martin Mächler,
Elena Ritter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1915
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Bellikon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.5.000.927-0
IDE/TVA
CHE-103.371.887
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kostengünstige Beschaffung und Verteilung von Energie aller Art, von Signalen der aktuellen und zukünftigen Fernmelde-, Kommunikations- und Bild/Tonübertragungstechnik sowie Erstellung und Betrieb der dazu notwendigen Leitungen und Anlagen; die Genossenschaft kann Grundstücke und Liegenschaften für eigene Bedürfnisse erwerben und veräussern und sich an Gesellschaften beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT BELLIKON-HAUSEN
- Elektra Bellikon
- Elektro Bellikon
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005679169, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Stephan, von Bellikon, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005501808, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marco Andreas, von Hemberg, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005342524, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellini, Arnaldo, von Obersiggenthal, in Bellikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Dietrich, von Attiswil, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.