Renseignements sur Hilda Kieni-Stutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hilda Kieni-Stutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004769804, Registre du commerce Berne, (36)
Hilda Kieni-Stutz - Beratungen, bisher in Dietikon, CHE-109.817.775, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725345).
Sitz neu:
Ringgenberg (BE).
Domizil neu:
Rebhaldenweg 9, 3852 Ringgenberg BE.
Zweck neu:
Beratung in Umbruchsituationen, Laufbahnberatung, Schwerkranken- und Sterbebegleitung, Optimierungsprozesse für KMU.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Ringgenberg BE, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schongau, in Dietikon 2 (Dietikon)].
Numéro de publication: HR02-1004691048, Registre du commerce Zurich
Retina Suisse, in Zürich, CHE-109.149.614, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, S.0, Publ. 2292537).
Statutenänderung:
18.04.2015. 21.04.2018. 06.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Schongau, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moret, Céline, von Ménières, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siksou, Corinne, von Avenches, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Uta, von Auswil, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoller, Tamara, von Beringen, in Pura, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nas Villegas, Maria Clara Elisabeth, niederländische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4084641, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, Verein (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665975).
Statutenänderung:
26.11.2017.
Sitz neu:
Zell (ZH).
Domizil neu:
c/o Manuela Matzinger, Spiegelacker 7, 8486 Rikon im Tösstal. [die weitere Adresse ist aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Hilda Kieni-Stutz, Zielackerstrasse 8, 8953 Dietikon.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietikon, Präsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldelli, Thérèse, von Dottikon, in Uezwil, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, stellvertretende Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Steiner, Bettina, von Pfungen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Vorstandes, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lanfranchi Knöpfel, Lucina, von Poschiavo, in Chur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lea, Bänziger, von Lutzenberg, in Trogen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.