Adresse
c/o Manuela Matzinger
Spiegelacker 7
8486 Rikon im Tösstal
Renseignements sur Dolpo Tulku Verein Schweiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dolpo Tulku Verein Schweiz
- Dolpo Tulku Verein Schweiz est active dans le secteur «Autres activités sociales» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Rikon im Tösstal.
- Dolpo Tulku Verein Schweiz a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.03.2018. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-402.863.385.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
Daniela Hartmann,
Lea Ladina Bänziger,
Lucina Lanfranchi Knöpfel
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniela Hartmann,
Lea Ladina Bänziger,
Lucina Lanfranchi Knöpfel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.2016
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Zell (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.002.073-5
IDE/TVA
CHE-402.863.385
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Vereinszweck ist die Förderung karitativer Projekten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und örtliche Kultur in Nepal, im Besonderen im Gebiet Dolpo in Nepal. Damit soll die drohende Entvölkerung nachhaltig eingedämmt werden. Der Verein fördert die zeitgemässe Erziehung und Bildung auf allen Stufen. Sie beinhaltet ebenso die Schulung von Fachkräften in Pädagogik, Umweltschutz, Handwerk etc. wie auch medizinischem Personal zur Versorgung der Bevölkerung. Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig. Er verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dolpo Tulku Verein Schweiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4084641, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, Verein (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665975).
Statutenänderung:
26.11.2017.
Sitz neu:
Zell (ZH).
Domizil neu:
c/o Manuela Matzinger, Spiegelacker 7, 8486 Rikon im Tösstal. [die weitere Adresse ist aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Hilda Kieni-Stutz, Zielackerstrasse 8, 8953 Dietikon.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietikon, Präsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldelli, Thérèse, von Dottikon, in Uezwil, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, stellvertretende Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Steiner, Bettina, von Pfungen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Vorstandes, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lanfranchi Knöpfel, Lucina, von Poschiavo, in Chur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lea, Bänziger, von Lutzenberg, in Trogen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2665975, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'380 vom 26.01.2016Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, Verein (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2626875).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietikon, Präsidentin des Vorstandes und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Dietlikon].
Numéro de publication: 2626875, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, c/o Karin Waller, Mühlezelgstrasse 33, 8047 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2015.
Zweck:
Der Vereinszweck ist die Förderung karitativer Projekten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und örtliche Kultur in Nepal, im Besonderen im Gebiet Dolpo in Nepal. Damit soll die drohende Entvölkerung nachhaltig eingedämmt werden. Der Verein fördert die zeitgemässe Erziehung und Bildung auf allen Stufen. Sie beinhaltet ebenso die Schulung von Fachkräften in Pädagogik, Umweltschutz, Handwerk etc. wie auch medizinischem Personal zur Versorgung der Bevölkerung. Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig. Er verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitgliederbeiträge von ordentlichen Mitgliedern und Gönnern, Erträge aus eigenen Veranstaltungen und Aktionen, Zuwendungen aller Art.
Weitere Adresse:
c/o Hilda Kieni-Stutz, Zielackerstrasse 8, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietlikon, Präsidentin des Vorstandes und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baldelli, Thérèse, von Dottikon, in Uezwil, Mitglied des Vorstandes und Kassierin und stellvertretende Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Steiner, Bettina, von Pfungen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Vorstandes und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.