Hilda Kieni-Stutz
domicilié à Ringgenberg, de Domleschg Mandats actifs: Hilda Kieni-Stutz - Beratungen Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hilda Kieni-Stutz" à jour.Vous suivez maintenant "Hilda Kieni-Stutz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hilda Kieni-Stutz" à jour.Vous suivez maintenant "Hilda Kieni-Stutz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hilda Kieni-Stutz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hilda Kieni-Stutz
Autres activités sociales
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Hilda Kieni-Stutz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hilda Kieni-Stutz
Numéro de publication: HR02-1004769804, Registre du commerce Berne, (36)
Hilda Kieni-Stutz - Beratungen, bisher in Dietikon, CHE-109.817.775, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725345).
Sitz neu:
Ringgenberg (BE).
Domizil neu:
Rebhaldenweg 9, 3852 Ringgenberg BE.
Zweck neu:
Beratung in Umbruchsituationen, Laufbahnberatung, Schwerkranken- und Sterbebegleitung, Optimierungsprozesse für KMU.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Ringgenberg BE, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schongau, in Dietikon 2 (Dietikon)].
Numéro de publication: HR02-1004691048, Registre du commerce Zurich
Retina Suisse, in Zürich, CHE-109.149.614, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, S.0, Publ. 2292537).
Statutenänderung:
18.04.2015. 21.04.2018. 06.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Schongau, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moret, Céline, von Ménières, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siksou, Corinne, von Avenches, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Uta, von Auswil, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoller, Tamara, von Beringen, in Pura, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nas Villegas, Maria Clara Elisabeth, niederländische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4084641, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, Verein (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665975).
Statutenänderung:
26.11.2017.
Sitz neu:
Zell (ZH).
Domizil neu:
c/o Manuela Matzinger, Spiegelacker 7, 8486 Rikon im Tösstal. [die weitere Adresse ist aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Hilda Kieni-Stutz, Zielackerstrasse 8, 8953 Dietikon.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietikon, Präsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldelli, Thérèse, von Dottikon, in Uezwil, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, stellvertretende Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Steiner, Bettina, von Pfungen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Vorstandes, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lanfranchi Knöpfel, Lucina, von Poschiavo, in Chur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lea, Bänziger, von Lutzenberg, in Trogen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.