Renseignements sur Rosa Marie Kalbermatter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rosa Marie Kalbermatter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005308762, Registre du commerce Valais, (600)
Franz Kalbermatter AG, in Turtmann-Unterems, CHE-109.440.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatter, Rosa Marie, genannt Rosmarie, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Zeneggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004617376, Registre du commerce Valais, (600)
Franz Kalbermatter AG, in Turtmann, CHE-109.440.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, S.0, Publ. 7030048).
Statutenänderung:
17.04.2019.
Sitz neu:
Turtmann-Unterems.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 20.12.2001, von Kalbermatter Franz, in Turtmann, diverse Baumaschinen, Werkzeuge, Baubaracken, Computeranlagen, Fahrzeuge etc. im Werte und zum Preise von CHF 240'000.--, wofür 240 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. Gemäss Erklärung vom 17.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CH-600.3.001.488-6), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann];
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann];
Kalbermatter, Rosa Marie, genannt Rosmarie, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kalbermatter-Kenzelmann, Rosmarie, von Turtmann, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].