Renseignements sur Franz Kalbermatter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Franz Kalbermatter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005308762, Registre du commerce Valais, (600)
Franz Kalbermatter AG, in Turtmann-Unterems, CHE-109.440.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatter, Rosa Marie, genannt Rosmarie, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Zeneggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005308761, Registre du commerce Valais, (600)
CARVING Consult und Immo AG, in Turtmann-Unterems, CHE-269.270.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Zeneggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005094954, Registre du commerce Valais, (600)
CARVING Consult und Immo AG, bisher in Hünenberg, CHE-269.270.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788274).
Statutenänderung:
27.01.2021.
Sitz neu:
Turtmann-Unterems.
Domizil neu:
Dorfstrasse 6, 3946 Turtmann.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, der Kauf und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vermittlung und der Verwaltung von Immobilien stehen. Die Gesellschaf kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann];
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann].