Renseignements sur Vinzenz Jud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Vinzenz Jud
Dernières notifications FOSC pour Vinzenz Jud
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005326082, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Massivholzschreinerei Holzweg GmbH, in Kaltbrunn, CHE-100.281.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Richard, von Gommiswald, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jud-Kühne, Laura, von Schänis und Gommiswald, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 87 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005104500, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jud Vinzenz GmbH, in Kaltbrunn, CHE-100.281.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S.16, Publ. 5064764).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Firma neu:
Massivholzschreinerei Holzweg GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Jud-Kühne, Laura, von Schänis und Gommiswald, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 87 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Schänis und Rieden, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kühne, Richard, von Gommiswald, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005104490, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumfreunde GmbH, in Gommiswald, CHE-318.996.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, S.0, Publ. 3927895).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Sitz neu:
Kaltbrunn.
Domizil neu:
Bruggacker 243, 8722 Kaltbrunn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudigier, Marius, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Kühne, Laura, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Eberhard, Corina, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.