Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vinzenz Jud" à jour.Vous suivez maintenant "Vinzenz Jud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vinzenz Jud" à jour.Vous suivez maintenant "Vinzenz Jud".
|
|
Vinzenz Jud
domicilié à Kaltbrunn, de Schänis Mandats actifs: Massivholzschreinerei Holzweg GmbH, Vinzenz Jud, Die natürliche Bau- und Wohnwelt, Kaltbrunn Connecté à: Laura Jud-Kühne, Laura Jud-Kühne Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vinzenz Jud" à jour.Vous suivez maintenant "Vinzenz Jud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vinzenz Jud" à jour.Vous suivez maintenant "Vinzenz Jud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vinzenz Jud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vinzenz Jud
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Vinzenz Jud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vinzenz Jud
Numéro de publication: HR02-1005326082, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Massivholzschreinerei Holzweg GmbH, in Kaltbrunn, CHE-100.281.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Richard, von Gommiswald, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jud-Kühne, Laura, von Schänis und Gommiswald, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 87 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005104500, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jud Vinzenz GmbH, in Kaltbrunn, CHE-100.281.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S.16, Publ. 5064764).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Firma neu:
Massivholzschreinerei Holzweg GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Jud-Kühne, Laura, von Schänis und Gommiswald, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 87 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Schänis und Rieden, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kühne, Richard, von Gommiswald, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005104490, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumfreunde GmbH, in Gommiswald, CHE-318.996.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, S.0, Publ. 3927895).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Sitz neu:
Kaltbrunn.
Domizil neu:
Bruggacker 243, 8722 Kaltbrunn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudigier, Marius, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Kühne, Laura, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Eberhard, Corina, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.