Renseignements sur Baumfreunde GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Baumfreunde GmbH
- Baumfreunde GmbH avec son siège à Kaltbrunn est actif. Baumfreunde GmbH est active dans le domaine «Location de biens de consommation».
- L’entreprise a été fondée en 08.12.2017 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.02.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Baumfreunde GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-318.996.614.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kaltbrunn
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.083.390-8
IDE/TVA
CHE-318.996.614
Secteur
Location de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Pflanzen und Bäumen, insbesondere deren Vermietung. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Anbau von Pflanzen und Bäumen. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Baumfreunde GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005104490, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumfreunde GmbH, in Gommiswald, CHE-318.996.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, S.0, Publ. 3927895).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Sitz neu:
Kaltbrunn.
Domizil neu:
Bruggacker 243, 8722 Kaltbrunn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudigier, Marius, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Kühne, Laura, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Eberhard, Corina, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3927895, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baumfreunde GmbH, in Gommiswald, CHE-318.996.614, Bergstrasse 42, 8739 Rieden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Pflanzen und Bäumen, insbesondere deren Vermietung. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Anbau von Pflanzen und Bäumen. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rudigier, Marius, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Michael, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud-Kühne, Laura, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.