Renseignements sur Jürg Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4163064, Registre du commerce Zurich, (20)
Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau, in Gossau ZH, CH-020.5.000.171-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 28, Publ. 3441040).
Statutenänderung:
16.05.2007.
Firma neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH.
Domizil neu:
Im Zentrum 12, 8625 Gossau.
Postadresse neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH, c/o BDO Visura, Postfach 563, 8622 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Fred, von Winterthur, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Jörg, von Gossau ZH und Hittnau, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Briegel, Marianne, von Zürich, in Gossau ZH, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin];
Bühlmann, Max, von Ruswil und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Martin, von Winterthur und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Beatrix genannt Bea, von Gossau ZH und Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwiller, Sylvia, von Basel, in Gossau ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4011102, Registre du commerce Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CH-020.3.003.886-5, Risk Management und Versicherungswesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2005, S. 17, Publ. 2957910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höchle, Thomas Niklaus, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogt, Hans Rudolf, von Bürglen TG, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hugo, Konrad, von Bratsch, Altikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Jürg, von Zürich, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peters, Christian, von Rüschlikon, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1172690, Registre du commerce Zurich, (20)
Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau, in Gossau ZH, bezweckt die Beschaffung von Wohnraum für die älteren Gemeindeeinwohner, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2001, S. 6121).
Domizil neu:
c/o Fred Schulz, Schlottenbüelstrasse 34, 8625 Gossau.
Postadresse neu:
Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau, c/o BDO Visura, Postfach 563, 8622 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hansruedi, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Jürg, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wymann, Jean-Jacques, von Lützelflüh, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien.