Renseignements sur Hans Rudolf Hartmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Rudolf Hartmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Rudolf Hartmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004701991, Registre du commerce Zurich, (20)
hartmann ag services, in Gossau (ZH), CHE-107.435.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, S.0, Publ. 6861886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hartmann, Hans-Rudolf].
Numéro de publication: 4792180, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH, in Gossau ZH, CH-020.5.000.171-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 23, Publ. 4244618).
Vermögensübertragung:
Die Genossenschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.12.2008 Aktiven von CHF 7'123'000.00 auf die Kurt di Gallo AG, in Grüningen (CH-020.3.906.756-2).
Gegenleistung:
CHF 7'123'000.00.
Firma neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.10.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Max, von Ruswil und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briegel, Marianne, von Zürich, in Gossau ZH, Vizepräsidentin der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Martin, von Winterthur und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Beatrix genannt Bea, von Gossau ZH und Zürich, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4163064, Registre du commerce Zurich, (20)
Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau, in Gossau ZH, CH-020.5.000.171-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 28, Publ. 3441040).
Statutenänderung:
16.05.2007.
Firma neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH.
Domizil neu:
Im Zentrum 12, 8625 Gossau.
Postadresse neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH, c/o BDO Visura, Postfach 563, 8622 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Fred, von Winterthur, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Jörg, von Gossau ZH und Hittnau, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Briegel, Marianne, von Zürich, in Gossau ZH, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin];
Bühlmann, Max, von Ruswil und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Martin, von Winterthur und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Beatrix genannt Bea, von Gossau ZH und Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwiller, Sylvia, von Basel, in Gossau ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.