Renseignements sur Cornel Hollenstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Cornel Hollenstein
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cornel Hollenstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005854341, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Olympic Association, in Ittigen, CHE-112.292.181, Verein (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Cornel, von Mosnang, in Davos Dorf (Davos), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005652654, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Olympic Association, in Ittigen, CHE-112.292.181, Verein (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Cornel, von Mosnang, in Davos Dorf (Davos), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004780276, Registre du commerce Berne, (36)
swiss-sport.ch marketing ag, in Ittigen, CHE-101.657.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851455).
Firma neu:
swiss-sport.ch marketing ag in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(swiss-sport.ch marketing sa en liquidation) (swiss-sport.ch marketing ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahl, Jürg, von Winterthur, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Cornel, von Mosnang, in Davos Dorf (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnegg, Roger, von Meikirch, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].