Renseignements sur Roger Hegi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Hegi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2573069, Registre du commerce Berne, (36)
HAUS DES SPORTS, in Ittigen, CHE-107.815.280, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Jürg, von Schöftland, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Peter, von Gränichen und Spiez, in Faulensee (Spiez), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Babst, Hans, von Vilters-Wangs, in Lobsigen (Seedorf (BE)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Peter, von Kirchberg (SG), in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Roger, von Männedorf und Villmergen, in Kaiseraugst, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schnegg, Roger, von Meikirch, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Christine, von Langnau im Emmental, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4404220, Registre du commerce Lucerne, (100)
FC Luzern-Innerschweiz AG, in Luzern, CH-100.3.785.768-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2006, S. 10, Publ. 3626460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegi, Roger, von Villmergen, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Bruno, von Gunzwil, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern].
Numéro de publication: 3626460, Registre du commerce Lucerne, (100)
FC Luzern-Innerschweiz AG, in Luzern, CH-100.3.785.768-2, Organisation und Leitung von Profi-Fussballbetrieben in der Innerschweiz, insbesondere des Profi-Fussballbetriebes des Fussballclubs Luzern sowie Durchführung von Fussballspielen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2006, S. 8, Publ. 3494698).
Statutenänderung:
30.10.2006.
Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 10.-- und 40'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, falls die Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Mike, von Luzern, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Hegi, Roger, von Villmergen, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Natale, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung].