Renseignements sur Ruth Furrer-Spirig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Furrer-Spirig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004756582, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil (SG), CHE-105.883.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, S.0, Publ. 1004490782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassetto, Benjamin, von Steckborn, in Amlikon-Bissegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenggenhager, Philippe, von Degersheim, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5214420, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CH-320.9.056.344-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2004, S. 14, Publ. 2569626).
mit Hauptsitz in:
Steinach.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.021.173-1.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2569626, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil SG, CH-320.9.056.344-9, Toggenburgerstrasse 64a, 9500 Wil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Steinach.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
29.01.1982 [letzte Publikation: SHAB-Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 12].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung sämtlicher Arbeiten auf dem Gebiete des Bauingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten, vermieten, pachten und verpachten und sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Furrer, Paul, von Zell ZH, in Steinach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.